MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KONTEE FINANCIAL ADVISORS SL | Administrador Unico | 11/05/2020 | |
ALMAGRO BUILDING SA | Consejero | 07/05/2013 | |
PEROLAS SA | Administrador Unico | 19/07/2011 |
VINCULACIONES DE MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
Empresa: KONTEE FINANCIAL ADVISORS SL
Administrador Unico
- Mugica Salvadores Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37665 , F 194, S 8, H M 671131, I/A 2 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: BUFETE MAURA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Mugica Salvadores Jose Miguel
- Suarez Lozano Fernando
- Uceda Bernal Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12546 , F 149, S 8, H M 200267, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: ALMAGRO BUILDING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Corpas Terrer Maria Olga
- Mugica Salvadores Jose Miguel
- Vitorica Yllera Cesar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13769 , F 169, S 8, H M 132792, I/A 38 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Empresa: PEROLAS SA
Administrador Unico
- Mugica Salvadores Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2647 , F 191, S 8, H M 45940, I/A 10 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: BORDER BUILDING INVESTIMENTS SL
Administrador Unico
- Mugica Salvadores Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23537 , F 184, S 8, H M 422288, I/A 2 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
Consejero
- Mugica Salvadores Jose Miguel
Secretario
- Mugica Salvadores Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26222 , F 137, S 8, H M 65034, I/A 48 (05/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-200-28
Información de MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGICA SALVADORES JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos