MUGICA NOGUERA PALOMA
Informe ejecutivo de MUGICA NOGUERA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUGICA NOGUERA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEUCAN SL | Administrador Solidario | 01/02/2024 | |
LEUCAN SL | Apoderado | 07/10/2015 | |
PROTECNA SA | Presidente | 07/10/2015 | |
PROTECNA SA | Consejero | 07/10/2015 |
VINCULACIONES DE MUGICA NOGUERA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGICA NOGUERA PALOMA
Empresa: LEUCAN SA
Administrador Solidario
- Mugica Noguera Paloma
- Olavarria Garcia-perrote Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21444 , F 80, S 8, H M 105364, I/A 41 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: LEUCAN SA
Consejero Delegado
- Mugica Noguera Paloma
- Olavarria Garcia-perrote Eduardo
Consejero
- Mugica Noguera Paloma
- Olavarria Garcia-perrote Eduardo
- Olavarria Mugica Eduardo
- Radlowski Toribio Jorge
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21444 , F 80, S 8, H M 105364, I/A 41 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-28
Empresa: INTERVALOR SICAV
Consejero
- Lorencio Chacon Alberto
- Mugica Noguera Maria Victoria
- Mugica Noguera Paloma
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22851 , F 131, S 8, H M 117545, I/A 48 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Empresa: LEUCAN SA
Consejero Delegado
- Mugica Noguera Paloma
Consejero
- Mugica Noguera Paloma
- Olavarria Mugica Eduardo
- Radlowski Toribio Jorge
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21444 , F 79, S 8, H M 105364, I/A 39 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Lorencio Chacon Alberto
- Mugica Noguera Paloma
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35771 , F 165, S 8, H M 104757, I/A 32 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: INTERVALOR SICAV
Consejero
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22851 , F 128, S 8, H M 117545, I/A 40 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Empresa: LEUCAN SA
Apoderado
- Cabrero Espadas Rafael
- Mugica Noguera Maria Victoria
- Mugica Noguera Paloma
- Radlowski Toribio Jorge
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21444 , F 75, S 8, H M 105364, I/A 36 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Cabrero Espadas Rafael
- Lorencio Chacon Alberto
- Mugica Noguera Paloma
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 101, S 8, H M 104757, I/A 30 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Cabrero Espadas Rafael
- Lorencio Chacon Alberto
- Mugica Noguera Paloma
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 101, S 8, H M 104757, I/A 30 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Empresa: PROTECNA SA
Consejero
- Mugica Noguera Paloma
Presidente
- Mugica Noguera Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6431 , F 100, S 8, H M 104757, I/A 29 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
VER MAS ACTOS
Información de MUGICA NOGUERA PALOMA
Mostramos los datos de MUGICA NOGUERA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGICA NOGUERA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos