MUGICA NARVAIZA BARBARA
Informe ejecutivo de MUGICA NARVAIZA BARBARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUGICA NARVAIZA BARBARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SM RESIDENCIAL SL | Administrador Unico | 11/07/2023 | |
NIUKO RESIDENCIAL SL | Secretario | 18/04/2023 | |
NIUKO RESIDENCIAL SL | Consejero Delegado Solidario | 18/04/2023 | |
NIUKO RESIDENCIAL SL | Consejero | 18/04/2023 |
VINCULACIONES DE MUGICA NARVAIZA BARBARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGICA NARVAIZA BARBARA
Empresa: SM RESIDENCIAL SL
Administrador Unico
- Mugica Narvaiza Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48871 , F 20, S 8, H B 599208, I/A 1 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: NIUKO RESIDENCIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Mugica Narvaiza Barbara
Consejero
- Mugica Narvaiza Barbara
Presidente
Secretario
- Mugica Narvaiza Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48661 , F 21, S 8, H B 591696, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-08
Empresa: GUINDILLA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Mugica Narvaiza Barbara
- Solis Graells Ignacio
- Solis Graells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30768 , F 112, S 8, H M 553668, I/A 3 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-28
Empresa: HOLDING BARCELONESA SL
Apoderado Solidario
- Mugica Narvaiza Barbara
- Solis Graells Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31415 , F 14, S 8, H B 193722, I/A 10 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-08
Empresa: GUINDILLA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Mugica Narvaiza Barbara
- Solis Graells Ignacio
- Solis Graells Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30768 , F 112, S 8, H M 553668, I/A 2 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
Información de MUGICA NARVAIZA BARBARA
Mostramos los datos de MUGICA NARVAIZA BARBARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGICA NARVAIZA BARBARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos