MUGICA LETURIONDO SABINO
Informe ejecutivo de MUGICA LETURIONDO SABINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MUGICA LETURIONDO SABINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORNILLERIA LEMA SA | Consejero | 03/02/2017 | 02/02/2018 |
FONTANERIA MUGICA SA | Administrador Unico | 13/09/2011 | 18/05/2017 |
FONTANERIA MUGICA SA | Liquidador | 18/05/2017 | 18/05/2017 |
MUGICA ITURGINTZA SL | Consejero | 03/12/2012 | 10/01/2014 |
INSTALACIONES ESPECIALES DE GENERACION SL | Consejero | 14/12/2012 | 10/01/2014 |
BEASAIN INVERSIONES ESPECIALES DE GENERACION SL | Consejero | 24/06/2013 | 10/01/2014 |
TORNILLERIA LEMA SA | Presidente | 18/06/2012 | |
TORNILLERIA LEMA SA | Consejero | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE MUGICA LETURIONDO SABINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGICA LETURIONDO SABINO
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Consejero
- Barruetabeña Aristondo Enrique
- Barruetabeña Tolosa Ignacio
- Leturiondo Lucena Ignacio
- Mugica Leturiondo Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 139, S 8, H SS 3458, I/A 29 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: FONTANERIA MUGICA SA
Liquidador
- Mugica Leturiondo Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 163, S 8, H SS 3913, I/A 8 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Empresa: FONTANERIA MUGICA SA
Administrador Unico
- Mugica Leturiondo Sabino
Liquidador
- Mugica Leturiondo Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 163, S 8, H SS 3913, I/A 8 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Empresa: TORNILLERIA LEMA SA
Consejero
- Mugica Leturiondo Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 139, S 8, H SS 3458, I/A 27 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-20
Consejero
- Mugica Leturiondo Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 111, S 8, H SS 33719, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Consejero
- Gomez Gonzalez Iñigo
- Lopera Guzman Rafael Jesus
- Mugica Aristondo Iker
- Mugica Leturiondo Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 163, S 8, H SS 35456, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Empresa: MUGICA ITURGINTZA SL
Consejero
- Mugica Leturiondo Sabino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 151, S 8, H SS 34974, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Consejero
- Gomez Gonzalez Iñigo
- Lopera Guzman Rafael Jesus
- Mugica Aristondo Iker
- Mugica Leturiondo Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 160, S 8, H SS 35456, I/A 1 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-20
Consejero
- Lopera Guzman Jon
- Lopera Guzman Rafael Jesus
- Mugica Aristondo Iker
- Mugica Leturiondo Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 111, S 8, H SS 33719, I/A 3 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
Empresa: MUGICA ITURGINTZA SL
Consejero
- Lopera Guzman Jon
- Lopera Guzman Rafael Jesus
- Mugica Aristondo Iker
- Mugica Leturiondo Sabino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 148, S 8, H SS 34974, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-20
VER MAS ACTOS
Información de MUGICA LETURIONDO SABINO
Mostramos los datos de MUGICA LETURIONDO SABINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGICA LETURIONDO SABINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos