MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
Informe ejecutivo de MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASER PREVISION EPSV | Consejero | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
Empresa: COSEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado
- Mugarza Iribarnegaray Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 83, S 8, H BI 1282,A , I/ 29 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-48
Empresa: CASER PREVISION EPSV
Consejero
- Mugarza Iribarnegaray Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604 , F 44, S 8, H BI 17393, I/A 61 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-48
Empresa: CASER PREVISION EPSV
Consejero
- Del Moral Castro Isaac
- Mugarza Iribarnegaray Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4271 , F 71, S 8, H BI 17393, I/A 48 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-48
Empresa: COSEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SA
Apoderado
- Mugarza Iribarnegaray Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 216, S 8, H BI 1282,A , I/ 22 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-48
Información de MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON
Mostramos los datos de MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUGARZA IRIBARNEGARAY RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos