MUELAS FALCO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MUELAS FALCO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUELAS FALCO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero | 12/01/2022 | 05/05/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Secretario | 12/01/2022 | 05/05/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero Delegado Solidario | 12/01/2022 | 05/05/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Liquidador | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero | 12/08/2014 | 12/01/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero Delegado | 12/08/2014 | 12/01/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Secretario | 12/08/2014 | 12/01/2022 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero | 05/01/2009 | 05/01/2009 |
CONSIGNACIONES FALCO SA | Consejero Delegado | 05/01/2009 | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE MUELAS FALCO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUELAS FALCO FRANCISCO
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Liquidador
- Muelas Falco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 49, S 8, H B 50576, I/A 12 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Consejero
- Falco Jose Felix
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Liquidador
- Muelas Falco Francisco
Presidente
Secretario
- Muelas Falco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 49, S 8, H B 50576, I/A 12 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Consejero
- Falco Jose Felix
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Presidente
Secretario
- Muelas Falco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 49, S 8, H B 50576, I/A 11 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Consejero Delegado
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Consejero
Presidente
Secretario
- Muelas Falco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 49, S 8, H B 50576, I/A 11 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Consejero Delegado
- Falco Villasclaras Felix
- Muelas Falco Francisco
Consejero
Presidente
Secretario
- Muelas Falco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 48, S 8, H B 50576, I/A 10 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 47, S 8, H B 50576, I/A 8 N (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-08
Empresa: CONSIGNACIONES FALCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23134 , F 48, S 8, H B 50576, I/A 9 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de MUELAS FALCO FRANCISCO
Mostramos los datos de MUELAS FALCO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUELAS FALCO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos