MUELAS CASERO ALICIA
Informe ejecutivo de MUELAS CASERO ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUELAS CASERO ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOBILITY GLOBAL 2020 SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | |
MUELAS SA | Administrador Solidario | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE MUELAS CASERO ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUELAS CASERO ALICIA
Empresa: MUELAS SA
Administrador Solidario
- Muelas Casero Alicia
- Muelas Casero Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 114, S 8, H M 26925, I/A 13 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: MOBILITY GLOBAL 2020 SL
Administrador Solidario
- Muelas Casero Alicia
- Muelas Casero Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40009 , F 71, S 8, H M 710871, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Empresa: MUELAS SA
Administrador Solidario
- Muelas Casero Alicia
- Muelas Casero Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 113, S 8, H M 26925, I/A 12 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: MUELAS SA
Administrador Solidario
- Muelas Casero Alicia
- Muelas Casero Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 113, S 8, H M 26925, I/A 10 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de MUELAS CASERO ALICIA
Mostramos los datos de MUELAS CASERO ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUELAS CASERO ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos