MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL MUELA SA | Administrador Solidario | 25/08/2022 | |
MANUFACTURAS MUELA SA | Administrador Solidario | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
Empresa: COMERCIAL MUELA SA
Administrador Solidario
- Muela Saavedra Beatriz
- Muela Saavedra Eladio
- Muela Saavedra Gema Maria
- Muela Saavedra Jose Maria
- Muela Saavedra Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 207, S 8, H CR 2066, I/A 10 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-13
Empresa: MANUFACTURAS MUELA SA
Administrador Solidario
- Muela Saavedra Eladio
- Muela Saavedra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 176, S 8, H CR 2059, I/A 10 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-13
Empresa: M.B. ARTESANOS SL
Administrador Solidario
- Bustos Valencia Santiago Antonio
- Muela Saavedra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 48, S 8, H CR 4154, I/A 3 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-13
Empresa: MANUFACTURAS MUELA SA
Administrador Solidario
- Muela Saavedra Eladio
- Muela Saavedra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 176, S 8, H CR 2059, I/A 9 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-13
Empresa: MANUFACTURAS MUELA SA
Administrador Solidario
- Muela Saavedra Eladio
- Muela Saavedra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 71 , F 175, S 8, H CR 2059, I/A 8 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-13
Información de MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUELA SAAVEDRA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos