MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAE & MACKENZIE SL | Apoderado | 02/10/2019 | |
DISEÑO POLIGRAFICO SL | Apoderado | 04/02/2010 | |
TECNICAS DE GRANALLADO Y APLICACIONES SL | Socio Unico | 18/09/2009 |
VINCULACIONES DE MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
Empresa: LAE & MACKENZIE SL
Apoderado
- Muela Buitrago Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34522 , F 201, S 8, H M 620923, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Administrador Unico
- Muela Buitrago Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26977 , F 98, S 8, H M 486104, I/A 3 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Empresa: DISEÑO POLIGRAFICO SL
Apoderado
- Muela Buitrago Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22640 , F 5, S 8, H M 404896, I/A 4 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Administrador Unico
- Muela Buitrago Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26977 , F 96, S 8, H M 486104, I/A 1 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Socio Único
- Muela Buitrago Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26977 , F 96, S 8, H M 486104, I/A 1 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Información de MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUELA BUITRAGO JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos