MUDRY LOUIS MARC
Informe ejecutivo de MUDRY LOUIS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUDRY LOUIS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO ZEN SL | Administrador Solidario | 19/07/2024 | |
LUBA TRADING SA | Administrador Unico | 13/02/2012 | |
FREAL VENTURE SA | Administrador Unico | 13/02/2012 | |
PROFINES VENTURE SA | Administrador Unico | 13/02/2012 | |
STESER VENTURE SA | Administrador Unico | 13/02/2012 | |
WELLYIELD VENTURE SA | Administrador Unico | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE MUDRY LOUIS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUDRY LOUIS MARC
Empresa: PALACIO ZEN SL
Administrador Solidario
- Mudry Josette Berthe Leonie Zosso
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 35349, I/A 11 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: PALACIO ZEN SL
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 35349, I/A 11 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: ESEGELECK VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 110, S 8, H MA 35350, I/A 11 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: WELLYIELD VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 3161, F 158, S 8, H MA 35354, I/A 10 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-29
Empresa: LUBA TRADING SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 133, S 8, H MA 35352, I/A 9 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-29
Empresa: ESEGELECK VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 109, S 8, H MA 35350, I/A 10 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-29
Empresa: PROFINES VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 83, S 8, H MA 35348, I/A 11 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-29
Empresa: STESER VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 144, S 8, H MA 35353, I/A 11 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-29
Empresa: WELLYIELD VENTURE SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4251, L 3161, F 158, S 8, H MA 35354, I/A 9 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
Empresa: LUBA TRADING SA
Administrador Unico
- Mudry Louis Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2290, L 1203, F 133, S 8, H MA 35352, I/A 8 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-29
VER MAS ACTOS
Información de MUDRY LOUIS MARC
Mostramos los datos de MUDRY LOUIS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUDRY LOUIS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos