MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
Informe ejecutivo de MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODRII SMART SHOPPING SRL | Administrador Unico | 13/07/2022 |
VINCULACIONES DE MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
Empresa: 360PHONE SL
Liquidador
- Mrabet Moustaghfir Loubna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41503 , F 171, S 8, H M 735427, I/A 3 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: 360PHONE SL
Administrador Unico
- Mrabet Moustaghfir Loubna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41503 , F 171, S 8, H M 735427, I/A 3 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: 360PHONE SL
Administrador Unico
- Mrabet Moustaghfir Loubna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41503 , F 170, S 8, H M 735427, I/A 2 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: MOBINORTE SL
Administrador Unico
- Mrabet Moustaghfir Loubna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41677 , F 32, S 8, H M 738285, I/A 2 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: ODRII SMART SHOPPING SRL
Administrador Unico
- Mrabet Moustaghfir Loubna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 881 , F 135, S 8, H LO 19816, I/A 2 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-26
Información de MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA
Mostramos los datos de MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MRABET MOUSTAGHFIR LOUBNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos