MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
Informe ejecutivo de MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYA BYA CAVIAR INTERNACIONAL SL | Apoderado | 22/02/2024 | |
KYA BYA CAVIAR INTERNACIONAL SL | Representante | 22/02/2024 | |
LA LONJA DEL PALACIO DEL SIGLO XXI SL | Administrador Mancomunado | 27/04/2016 | |
LA LONJA DEL PALACIO DEL SIGLO XXI SL | Apoderado Solidario | 27/04/2016 | |
FRIGORIFICOS LOS ANGELES SA | Administrador Mancomunado | 19/09/2014 | |
FRIGORIFICOS LOS ANGELES SA | Apoderado | 19/09/2014 | |
DISTRIBUCIONES MOZOS SA | Apoderado | 18/09/2014 | |
ANGEL MOZOS RAMIREZ SL | Apoderado | 18/09/2014 | |
INVERSIONES TRES AGUAS SA | Administrador Mancomunado | 15/09/2014 | |
INVERSIONES TRES AGUAS SA | Apoderado | 15/09/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
Empresa: CONGELADOS FRESCO SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65824, I/A 22 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: FRIGORIFICOS LOS ANGELES SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 66163, I/A 34 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: DISTRIBUCIONES MOZOS SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 65823, I/A 42 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: KYA BYA CAVIAR INTERNACIONAL SL
Apoderado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46453 , F 124, S 8, H M 815730, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: KYA BYA CAVIAR INTERNACIONAL SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Sarda Philippe Yvan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46453 , F 120, S 8, H M 815730, I/A 1 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-28
Empresa: SERPESKA SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3929 , F 15, S 8, H M 65816, I/A 18 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: INVERSIONES TRES AGUAS SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24954 , F 202, S 8, H M 449343, I/A 9 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: FRIGORIFICOS LOS ANGELES SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3952 , F 141, S 8, H M 66163, I/A 32 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: CONGELADOS FRESCO SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32113 , F 72, S 8, H M 65824, I/A 19 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
Empresa: DISTRIBUCIONES MOZOS SA
Administrador Mancomunado
- Mozos Garcia Francisco-alfonso
- Mozos Garcia Jose-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25144 , F 191, S 8, H M 65823, I/A 35 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-28
VER MAS ACTOS
Información de MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO
Mostramos los datos de MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOZOS GARCIA FRANCISCO-ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos