MOZO GRAU FERNANDO
Informe ejecutivo de MOZO GRAU FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOZO GRAU FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CANICA 93 SL | Administrador Solidario | 08/10/2018 |
VINCULACIONES DE MOZO GRAU FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOZO GRAU FERNANDO
Empresa: LA CANICA 93 SL
Administrador Solidario
- Esteban Franceschi Glenda
- Mozo Grau Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546 , F 9, S 8, H VA 30122, I/A 1 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-47
Empresa: NERIDOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 782 , F 183, S 8, H VA 808, I/A 9 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-47
Empresa: MOZO-GRAU SL
Administrador Unico
- Mozo Grau Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 85, S 8, H VA 7252, I/A 15 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-47
Empresa: MOZO-GRAU SL
Administrador Unico
- Mozo Grau Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 84, S 8, H VA 7252, I/A 11 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-47
Empresa: MOZO-GRAU SL
Administrador Solidario
- Mozo Cillero Angel
- Mozo Grau Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 84, S 8, H VA 7252, I/A 11 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-47
Información de MOZO GRAU FERNANDO
Mostramos los datos de MOZO GRAU FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOZO GRAU FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos