MOZO CASANOVA JAIME
Informe ejecutivo de MOZO CASANOVA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOZO CASANOVA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIMAI SA | Administrador Solidario | 01/02/2023 | 06/02/2024 |
RIMAI SA | Administrador Unico | 30/04/2021 | 01/02/2023 |
AUXILIAR ELS BASSALOS SL | Administrador Unico | 12/03/2019 |
VINCULACIONES DE MOZO CASANOVA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOZO CASANOVA JAIME
Empresa: RIMAI SA
Administrador Solidario
- Mozo Casanova Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 103, S 8, H A 13018, I/A 15 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-03
Empresa: RIMAI SA
Administrador Solidario
- Herrera Rico Francisco Jose
- Mozo Casanova Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 102, S 8, H A 13018, I/A 11 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-03
Empresa: RIMAI SA
Administrador Unico
- Mozo Casanova Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 102, S 8, H A 13018, I/A 11 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-03
Empresa: RIMAI SA
Administrador Unico
- Mozo Casanova Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1431 , F 102, S 8, H A 13018, I/A 10 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-03
Empresa: AUXILIAR ELS BASSALOS SL
Administrador Unico
- Mozo Casanova Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 104, S 8, H A 73631, I/A 4 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-03
Información de MOZO CASANOVA JAIME
Mostramos los datos de MOZO CASANOVA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOZO CASANOVA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos