MOZAS REGUERO ANTONIO
Informe ejecutivo de MOZAS REGUERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOZAS REGUERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEL AGROTRADE SL | Administrador Unico | 12/12/2022 | |
AJM COMMERCE SL | Administrador Unico | 26/06/2018 | |
GEA PRO INGENIERIA SL | Administrador Unico | 23/07/2013 | |
VALORACIONES JAEN SL | Administrador Unico | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE MOZAS REGUERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOZAS REGUERO ANTONIO
Empresa: LA CBD SHOP SL
Administrador Unico
- Mozas Reguero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688 , F 14, S 8, H J 25874, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-23
Empresa: AMEL AGROTRADE SL
Administrador Unico
- Mozas Reguero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 689 , F 143, S 8, H J 25935, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-23
Empresa: CORELAIA SL
Administrador Mancomunado
- Mozas Reguero Antonio
- Villaseñor Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 148, S 8, H J 25178, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-23
Empresa: CORELAIA SL
Administrador Mancomunado
- Mozas Reguero Antonio
- Villaseñor Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 147, S 8, H J 25178, I/A 1 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-23
Empresa: AJM COMMERCE SL
Administrador Unico
- Mozas Reguero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 613 , F 135, S 8, H J 23201, I/A 1 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-23
Empresa: GEA PRO INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Mozas Reguero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 30, S 8, H J 20010, I/A 1 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-23
Empresa: VALORACIONES JAEN SL
Administrador Unico
- Mozas Reguero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 189, S 8, H J 4155, I/A 6 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-23
Información de MOZAS REGUERO ANTONIO
Mostramos los datos de MOZAS REGUERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOZAS REGUERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos