MOYANO ORTEGA ANTONIO
Informe ejecutivo de MOYANO ORTEGA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYANO ORTEGA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARDAS GORDAS SL | Administrador Solidario | 04/05/2022 | |
KUNZ HISPANOAMERICA SL | Apoderado Solidario | 15/03/2021 | |
FUSTER & MOYANO SL | Administrador Solidario | 06/02/2018 | |
COMPAÑIA REGULADORA DE INVERSIONES EN BIENES RAICES SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 04/07/2016 | |
FUSTER & MOYANO SL | Apoderado Solidario | 12/03/2015 | |
ECOFINTEC ENERGY SL | Secretario | 13/10/2010 | |
ECOFINTEC ENERGY SL | Consejero Delegado Solidario | 13/10/2010 | |
ECOFINTEC ENERGY SL | Consejero | 13/10/2010 | |
RAM RAM ACTIVIDADES SL | Apoderado | 10/09/2009 |
VINCULACIONES DE MOYANO ORTEGA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYANO ORTEGA ANTONIO
Empresa: PARDAS GORDAS SL
Administrador Solidario
- Fuster Escrich Ignacio
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48291 , F 208, S 8, H B 579025, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: KUNZ HISPANOAMERICA SL
Apoderado Solidario
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47341 , F 80, S 8, H B 549028, I/A 3 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Empresa: KUNZ HISPANOAMERICA SL
Administrador Solidario
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47341 , F 80, S 8, H B 549028, I/A 2 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Empresa: KUNZ HISPANOAMERICA SL
Administrador Solidario
- Fuster Escrich Ignacio
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47341 , F 79, S 8, H B 549028, I/A 1 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Empresa: FUSTER & MOYANO SL
Administrador Solidario
- Fuster Escrich Ignacio
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 42, S 8, H B 364795, I/A 9 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Administrador Solidario
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43516 , F 38, S 8, H B 431285, I/A 2 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Empresa: FUSTER & MOYANO SL
Apoderado Solidario
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 42, S 8, H B 364795, I/A 8 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-08
Empresa: FUSTER & MOYANO SL
Administrador Unico
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40491 , F 42, S 8, H B 364795, I/A 7 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: FALGAS COMERCIAL Y GESTION SL
Liquidador
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 13, S 8, H M 49463, I/A 10 (04/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Empresa: ECOFINTEC ENERGY SL
Consejero Delegado Solidario
- Fuster Escrich Ignacio
- Melgarejo Armada Luis
- Moyano Ortega Antonio
- Muñoz Hernandez Abraham
- Ubeda Mayor Jose
Consejero
- Fuster Escrich Ignacio
- Melgarejo Armada Luis
- Moyano Ortega Antonio
- Muñoz Hernandez Abraham
- Ubeda Mayor Jose
Presidente
Secretario
- Moyano Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28127 , F 71, S 8, H M 506740, I/A 1 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
VER MAS ACTOS
Información de MOYANO ORTEGA ANTONIO
Mostramos los datos de MOYANO ORTEGA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYANO ORTEGA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos