MOYANO MARIN SALVADOR
Informe ejecutivo de MOYANO MARIN SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOYANO MARIN SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMACHO NAVARRO SL | Administrador Unico | 01/03/2018 | |
AUTOCARES MPM 2018 SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 |
VINCULACIONES DE MOYANO MARIN SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYANO MARIN SALVADOR
Empresa: CAMACHO NAVARRO SL
Administrador Unico
- Moyano Marin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4103 , F 18, S 8, H Z 58276, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-50
Empresa: AUTOCARES MPM 2018 SL
Administrador Solidario
- Alvarez Penela Maria Carmen
- Moyano Alcocer Salvador
- Moyano Marin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46218 , F 98, S 8, H B 513247, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: TRANSPORTES JUANA-VICTOR SL
Administrador Solidario
- Alvarez Penela Maria Del Carmen
- Moyano Alcocer Salvador
- Moyano Marin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45030 , F 45, S 8, H B 474796, I/A 6 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: AGENCIA DE VIAJES MOYANO SL
Administrador Solidario
- Moyano Marin Francisco
- Moyano Marin Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27134 , F 186, S 8, H B 114614, I/A 4 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-13-08
Información de MOYANO MARIN SALVADOR
Mostramos los datos de MOYANO MARIN SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYANO MARIN SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos