MOYANO BERZOSA AGUEDA
Informe ejecutivo de MOYANO BERZOSA AGUEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYANO BERZOSA AGUEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLER ELECTRICO LOS MUDOS SL | Administrador Unico | 28/07/2020 |
VINCULACIONES DE MOYANO BERZOSA AGUEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYANO BERZOSA AGUEDA
Empresa: SERVITA SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Castillo Maria Del Carmen
- Moyano Berzosa Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 52, S 8, H AB 3285, I/A 12 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-02
Empresa: TALLER ELECTRICO LOS MUDOS SL
Administrador Unico
- Moyano Berzosa Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 14, S 8, H AB 5065, I/A 8 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-02
Empresa: TALLER ELECTRICO LOS MUDOS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Castillo Maria Del Carmen
- Moyano Berzosa Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 14, S 8, H AB 5065, I/A 8 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-02
Empresa: SERVITA SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Castillo Maria Del Carmen
- Moyano Berzosa Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 624, L 388, F 6, S 8, H AB 3285, I/A 8 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-02
Empresa: TALLER ELECTRICO LOS MUDOS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Castillo Maria Del Carmen
- Moyano Berzosa Agueda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622, L 386, F 225, S 8, H AB 5065, I/A 4 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-02
Información de MOYANO BERZOSA AGUEDA
Mostramos los datos de MOYANO BERZOSA AGUEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYANO BERZOSA AGUEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos