MOYA ROSENDO MACARENA
Informe ejecutivo de MOYA ROSENDO MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOYA ROSENDO MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA SL | Apoderado | 27/12/2018 | 24/12/2019 |
ILUNION LAVANDERIAS SA | Apoderado | 20/10/2016 | 25/11/2019 |
VINCULACIONES DE MOYA ROSENDO MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA ROSENDO MACARENA
Empresa: ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA SL
Apoderado
- Delgado Fernandez Francisco Javier
- Garcia De Leaniz Caprile Fernando
- Moya Rosendo Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5741 , F 35, S 8, H BI 16350, I/A 70 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: ILUNION LAVANDERIAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferreira Muñoz Javier
- Garcia De Leaniz Caprile Fernando
- Granados Jimenez Andres
- Granados Jimenez Andres
- Moya Rosendo Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 208, S 8, H M 12616, I/A 210 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ILUNION LAVANDERIA EUSKALDUNA SL
Apoderado
- Moya Rosendo Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5741 , F 34, S 8, H BI 16350, I/A 65 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-48
Empresa: ILUNION LAVANDERIAS SA
Apoderado
- Moya Rosendo Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32580 , F 185, S 8, H M 12616, I/A 181 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Información de MOYA ROSENDO MACARENA
Mostramos los datos de MOYA ROSENDO MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA ROSENDO MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos