MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA JUSTA ACTUACIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 24/04/2020 | |
CASIOPEA PATRIMONIOS SL | Administrador Solidario | 05/06/2012 | |
COZUMEL MUSA SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
Apoderado
- Moya Jimenez Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22496 , F 36, S 8, H M 401989, I/A 2 (24/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Empresa: CASIOPEA PATRIMONIOS SL
Administrador Solidario
- Moya Jimenez Pedro Antonio
- Nieto Hernando Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29993 , F 65, S 8, H M 539782, I/A 1 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: COZUMEL MUSA SL
Administrador Unico
- Moya Jimenez Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14526 , F 177, S 8, H M 240450, I/A 3 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Empresa: COZUMEL MUSA SL
Administrador Solidario
- Moya Jimenez Pedro Antonio
- Ortiz Gomez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14526 , F 177, S 8, H M 240450, I/A 3 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Empresa: COZUMEL MUSA SL
Socio Único
- Moya Jimenez Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14526 , F 177, S 8, H M 240450, I/A 3 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Información de MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA JIMENEZ PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos