MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
Informe ejecutivo de MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIRINGUITO BOADILLA 2023 SL | Administrador Solidario | 07/07/2023 | |
DEPORTES MOYA 1980 SL | Administrador Unico | 08/07/2021 | |
MEDI 26 SL | Administrador Unico | 06/07/2021 | |
SANVI RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 23/04/2019 | |
SANTANA PLAZA 8 SL | Administrador Unico | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
Empresa: CHIRINGUITO BOADILLA 2023 SL
Administrador Solidario
- Moya Hernandez Eduardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45453 , F 60, S 8, H M 799528, I/A 1 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: DEPORTES MOYA 1980 SL
Administrador Unico
- Moya Hernandez Eduardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42210 , F 70, S 8, H M 747256, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: MEDI 26 SL
Administrador Unico
- Moya Hernandez Eduardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42079 , F 158, S 8, H M 745044, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: SANVI RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- De Zulueta Ortiz Jorge Rafael
- Moya Hernandez Eduardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28947 , F 156, S 8, H M 521250, I/A 2 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: SANTANA PLAZA 8 SL
Administrador Unico
- Moya Hernandez Eduardo- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36488 , F 161, S 8, H M 655483, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Información de MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL
Mostramos los datos de MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA HERNANDEZ EDUARDO- MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos