MOYA GARCIA PABLO
Informe ejecutivo de MOYA GARCIA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOYA GARCIA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGNES CARE SL | Administrador Solidario | 13/10/2022 | 14/09/2023 |
AGNES CARE SL | Liquidador | 14/09/2023 | 14/09/2023 |
SERVICIOS Y DESARROLLOS GRUPO VERMON SL | Administrador Solidario | 14/07/2023 | |
CONGRESALIA VERMON SL | Administrador Solidario | 04/11/2019 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2009 | 29/01/2014 |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 14/07/2009 | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE MOYA GARCIA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA GARCIA PABLO
Empresa: AGNES CARE SL
Liquidador
- Moya Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44166 , F 36, S 8, H M 778829, I/A 2 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Empresa: AGNES CARE SL
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Felix Juan
- Moya Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44166 , F 36, S 8, H M 778829, I/A 2 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Felix Juan
- Moya Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 776, F 23, S 8, H AB 14561, I/A 5 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-02
Empresa: AGNES CARE SL
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Felix Juan
- Moya Garcia Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44166 , F 34, S 8, H M 778829, I/A 1 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: CONGRESALIA VERMON SL
Administrador Solidario
- Diaz Lopez Felix Juan
- Moya Garcia Pablo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 599, F 95, S 8, H AB 17096, I/A 3 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-02
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguila Chacon Maria Jose Del
- Alameda Lopez Maria Concepcion
- Armenteros Muñoz Vanesa
- Arnaiz Huete Angel Antonio
- Asenjo Batanero Rafael Nicolas
- Auladell Alvarez Jordi
- Barbera Perez Nuria
- Bellera Vila Eduard
- Besne Olive Ignacio Fernando
- Bonilla Arenas Juan Carlos
- Borreguero Huertas Mercedes
- Cabrero Oviedo Pablo Jose Antonio
- Camilo Antonio Sierra Sabroso
- Conesa Serrano Francisco Jose
- Cubillo Luengo Maria Josefa
- Curto Merino Maria Pilar
- Diez Echevarria Igor
- Domingo Moreno Javier
- Escudero Niño Jose Alfonso
- Faet Aguilar German
- Farres Sabado Leandro
- Fernandez Fernandez Francisco Javier
- Fernandez Perez Carolina
- Francisco Javier Diez Camas
- Gamborino Alvarez Susana
- Garcia Duran Francisco Javier
- Gil Candela Juan
- Gil Carpio Ernesto
- Gomez Manzanedo Laura
- Gonzalez-mateo Zarate Emilio
- Gonzalez Varillas Maria De Los Angeles
- Infante Sanz Enrique Ignacio
- Jimenez Urbina Maria Del Carmen
- Jose Maria Garces Campo
- Juan Enrique Borbolla Marcos
- Julio Gimeno Ruiz
- Llambrich Sanz Jorge
- Lloret Juan Carlos Jesus
- Lobato Morgado Jose Maria
- Lopez Bueno Amparo
- Lopez Guillem Sonia
- Luis Miguel Bolaños Del Amo
- Manzanero Lago Manuel
- Maria Del Cristo Gonzalez Gomez
- Mario Alfredo Salinas Perales
- Marrero Ojeda Maria Soraya
- Martin Carrasco Jose Luis
- Martinez Leira Jose Tomas
- Miñarro Gomez Alonso
- Molina Montesdeoca Josefa Lorenza
- Moreno Flores Francisco Ramon
- Moya Garcia Pablo
- Navarro Balaguer Alberto
- Nieto Caballo Jose Domingo
- Planes Pellicer Maria Luisa
- Pons Ferrer Pedro Miguel
- Pozo Rincon Juan Antonio Del
- Rascon Marjalizo Margarita Maria De L
- Ruiz Jimenez Elier
- San Martin Estebaran Maria Paloma
- Santos Varela Jesus Jose
- Torres Ysern Florencio Fernando
- Torron Caro Eduardo
- Tortos Sala Brugue Jordi Ramon
- Vega Ramos Luis Humberto
- Velasco Gonzalez Manuel
- Verdejo Lazaro Isabel
- Vidal Bielsa Jose Luis
- Wagner Pallas Ricardo
Apoderado Mancomunado
- De Deus Garcia Roberto
- Fraile Lapeña Jose
- Garrido Mendez Alfonso
- Gomez Retamar Tomas Luis
- Gomez Retamar Tomas Luis
- Jesus Rico Conejo
- Jose Antonio Mas Abajo
- Jose Jacobo Alonso Peña
- Jose Teodoro Luis Carnicero
- Juan Rafael Chorda Agudo
- Lazaro Bravo Juan Alfonso
- Lloret Juan Carlos Jesus
- Luis Miguel Bolaños Del Amo
- Luis Miguel Bolaños Del Amo
- Maria Del Cristo Gonzalez Gomez
- Mario Alfredo Salinas Perales
- Martin Perez Roberto Ignacio
- Martin Perez Roberto Ignacio
- Moya Garcia Pablo
- Planes Pellicer Maria Luisa
- Ricardo Gavela Fernandez
- Roberto Dominguez Cedres
- Santamaria Juanes Francisco J
- Torron Caro Eduardo
- Walerico Fernandez Jimenez
Apoderado
- De Deus Garcia Roberto
- Dioscorides Martinez Hernandez
- Eladio Martinez Guerra
- Emilia Rodriguez Rodriguez
- Enrique Fernandez Sanz
- Fanjul Villa Rogelio Antonio
- Garrido Mendez Alfonso
- Gomez Retamar Tomas Luis
- Jaime Rodriguez-colubi Balmaseda
- Javier Quevedo Valbuena
- Jesus Rico Conejo
- Jose Antonio Mas Abajo
- Jose Jacobo Alonso Peña
- Jose Luis Marin Martinez
- Jose Teodoro Luis Carnicero
- Julio Sepulveda Areste
- Lazaro Bravo Juan Alfonso
- Macias Barcelo Martin
- Manuel Flores Lopez
- Manuel Galey Lopez
- Marco Andres Lebron Guirado
- Maria Luisa Jimenez Angulo
- Maria Paz Trigo Noriega
- Martin Martinez Jose Ramon
- Martin Martinez Jose Ramon
- Miguel Angel Bernarte Salvatierra
- Ortega Rivas Juan Antonio
- Raquel De Luis Juanas
- Roberto Dominguez Cedres
- Santiago Sanchez Martin
- Sanz Angli Santiago
- Sese Castell Alberto
- Tomas Mezquita Ferrero
- Walerico Fernandez Jimenez
- Walerico Fernandez Jimenez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 77, S 8, H S 1960, I/A 2558 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Alvariño Gomez Maria Del Rocio
- Arellano Rivas Maria Dolores
- Benallou Nassima
- Cabo Fabuel Alejandro
- Caceres Ruiz Angeles
- Francisco Javier Page Alvaro
- Garzon Serna Sandra Bibiana
- Gil Leon Maria Olalla
- Gonzalez Gonzalez Maria Julia
- Guaita Almonacid Maria
- Herrera Moreno Montserrat
- Litran Sirvent Daniel
- Martin Lopez Rocio
- Martinez Montagudo Ana
- Martinez Padilla Montserrat
- Moya Garcia Pablo
- Muñoz Guimera Maria Del Carmen
- Perez Ruiz Maria Jose
- Raus Daniel Artur Rudolf Albert
- Rodriguez Thiery Jose Luis
- Sanchez Viel Rosa Maria
- Sirvent Gomez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 57, S 8, H S 1960, I/A 1751 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvariño Gomez Maria Del Rocio
- Amaya Alvarez David
- Antolino Feijoo Ingrid
- Antonio Marco Concepcion
- Arellano Rivas Maria Dolores
- Benallou Nassima
- Blaschke Edwin Adolfo Luna
- Cabanelas Cortizo Rebeca
- Cabo Fabuel Alejandro
- Caceres Ruiz Angeles
- Costales Garcia Beatriz
- Diaz Santos Chico Enrique
- Echanove Camiña Francisco De Borja
- Eguizabal Maza Mariano
- Fernandez Garcia Manuel Jose
- Fernandez Porron Maria Paz
- Garcia Gutierrez Francisco
- Garcinuño Prados Emilio
- Garoz Abad Pablo Jose
- Garrote Garcia Inga
- Garzon Serna Sandra Bibiana
- Gil Leon Maria Olalla
- Gonzalez Garcia Jorge
- Gonzalez Gonzalez Maria Julia
- Guaita Almonacid Maria
- Guerrero Alameda Sara Maria
- Herrera Moreno Montserrat
- Juarez Gomez Jesus
- Julia Serra San
- Ledo Ortiz Manuel
- Litran Sirvent Daniel
- Lopez Doval Maria Goretti
- Lorenzana Mendoza Eugeni
- Mañanes Rueda Ana Rosa
- Martinez Montagudo Ana
- Martinez Padilla Montserrat
- Mihai Maria
- Montes Fernandez Antonio
- Moya Garcia Pablo
- Muñoz Guimera Maria Del Carmen
- Orea Cay Susana
- Pardo Nieto Nuria
- Perez Ruiz Maria Jose
- Ramos Polo Alberto
- Raus Daniel Artur Rudolf Albert
- Redondo Villaran Juan Jose
- Ribelles Lozano Ines
- Rodriguez Mendoza Carolina
- Rodriguez Perez Marta
- Rodriguez Santana Maria Del Pilar
- Rodriguez Thiery Jose Luis
- Rovira Barredo Lucia
- Sanchez Dios Ruben
- Sanchez Viel Rosa Maria
- Sante Iglesias Ana
- Sirvent Gomez Jose Antonio
- Teresa Quevedo Molina
- Testal Martin Maria Del Pilar
- Villavicencio Asin Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 55, S 8, H S 1960, I/A 1749 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-39
Información de MOYA GARCIA PABLO
Mostramos los datos de MOYA GARCIA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA GARCIA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos