MOYA GARCIA BLANCA
Informe ejecutivo de MOYA GARCIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYA GARCIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YAQUIL INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | |
YAQUIL INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 26/04/2012 |
VINCULACIONES DE MOYA GARCIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA GARCIA BLANCA
Empresa: HOLA MI BEBE SL
Liquidador Solidario
- Moya Garcia Blanca
- Sanchez Gutierrez Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 165, S 8, H M 627080, I/A 2 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: HOLA MI BEBE SL
Administrador Solidario
- Moya Garcia Blanca
- Sanchez Gutierrez Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 165, S 8, H M 627080, I/A 2 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: HOLA MI BEBE SL
Administrador Solidario
- Moya Garcia Blanca
- Sanchez Gutierrez Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34865 , F 163, S 8, H M 627080, I/A 1 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Empresa: YAQUIL INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Moya Garcia Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29763 , F 183, S 8, H M 535538, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: YAQUIL INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Moya Garcia Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29763 , F 182, S 8, H M 535538, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: YAQUIL INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Moratilla Martin Maria Rosa
- Moya Garcia Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29763 , F 182, S 8, H M 535538, I/A 2 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: YAQUIL INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Moratilla Martin Maria Rosa
- Moya Garcia Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29763 , F 180, S 8, H M 535538, I/A 1 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Información de MOYA GARCIA BLANCA
Mostramos los datos de MOYA GARCIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA GARCIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos