MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA | Presidente | 04/01/2013 | |
REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA | Consejero | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Moya Victoria Patricia
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Presidente
- Moya Alvarez Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 111, S 8, H PM 32186, I/A 10 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Moya Victoria Patricia
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Presidente
- Moya Alvarez Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 111, S 8, H PM 32186, I/A 9 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-07
Empresa: CABO DE ALCUDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bordoy Oliver Jaime
- Cabota Sainz Francisco Javier
- Garau Pou Antonio
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Nadal Ribas Jaime
- Simo Vidal Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 8, S 8, H PM 44365, I/A 7 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-07
Empresa: CABO DE ALCUDIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bordoy Oliver Jaime
- Cabota Sainz Francisco Javier
- Garau Pou Antonio
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Nadal Ribas Jaime
- Simo Vidal Francisco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 7, S 8, H PM 44365, I/A 5 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Moya Victoria Patricia
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Presidente
- Moya Alvarez Maria Antonia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 111, S 8, H PM 32186, I/A 8 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado Solidario
- Moya Alvarez Maria Antonia
Consejero
- Linuesa Pla Jose Antonio
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Barcelo Ramon
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Moya Alvarez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 111, S 8, H PM 32186, I/A 8 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-07
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS MALLORQUINES SA
Administrador Solidario
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Barcelo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 121, S 8, H PM 7929, I/A 10 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado Solidario
- Moya Alvarez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 110, S 8, H PM 32186, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 110, S 8, H PM 32186, I/A 7 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-133-07
Empresa: REDES Y TENDIDOS DE BALEARES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Consejero
- Linuesa Pla Jose Antonio
- Moya Alvarez Maria Antonia
- Oliver Barcelo Ramon
- Pujol Ventayol Pedro Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Moya Alvarez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 110, S 8, H PM 32186, I/A 6 (16/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-07
Información de MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA ALVAREZ MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos