MOYA ALCALDE IRENE
Informe ejecutivo de MOYA ALCALDE IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYA ALCALDE IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA | Apoderado | 01/04/2013 |
VINCULACIONES DE MOYA ALCALDE IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA ALCALDE IRENE
Empresa: SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL
Apoderado Solidario
- Moya Alcalde Irene
- Moya Alcalde Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4570 , F 178, S 8, H Z 18425, I/A 126 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-50
Empresa: SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 110, S 8, H Z 18425, I/A 42 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-50
Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29470 , F 103, S 8, H M 33105, I/A 192 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL
Apoderado Solidario
- Castillo Romero Hilario
- Fernandez Ceregido Arrate
- Moya Alcalde Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 107, S 8, H Z 18425, I/A 32 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-50
Información de MOYA ALCALDE IRENE
Mostramos los datos de MOYA ALCALDE IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA ALCALDE IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos