MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRADO CINCO INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 19/11/2021 | |
MEDELSO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/01/2011 | |
MEDELSO INVERSIONES SL | Socio Unico | 26/01/2011 |
VINCULACIONES DE MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
Empresa: PRADO CINCO INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Martinez Iglesias Julian Jesus
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22198 , F 34, S 8, H M 396180, I/A 3 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: ATRIUS HOME CAPITAL SL
Administrador Unico
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37591 , F 22, S 8, H M 669985, I/A 3 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: ATRIUS HOME CAPITAL SL
Administrador Unico
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37591 , F 21, S 8, H M 669985, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: ATRIUS HOME CAPITAL SL
Socio Único
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37591 , F 21, S 8, H M 669985, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Empresa: FORMACION Y DEPORTE FITNESS SL
Administrador Unico
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18492 , F 93, S 8, H M 321250, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: FORMACION Y DEPORTE FITNESS SL
Administrador Unico
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18492 , F 93, S 8, H M 321250, I/A 5 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
Empresa: MEDELSO INVERSIONES SL
Nuevo Socio Único
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 188, S 8, H M 512115, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Empresa: MEDELSO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Movilla Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28441 , F 185, S 8, H M 512115, I/A 1 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Información de MOVILLA GARCIA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MOVILLA GARCIA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOVILLA GARCIA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos