MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
Informe ejecutivo de MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SASS-LI FACILITY SERVICES SL | Socio Unico | 04/02/2015 | |
GRUPO SASS-LI FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 04/02/2015 | |
SOCIEDAD AUTONOMA DE SERVICIOS Y SISTEMAS SL | Administrador Unico | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39704 , F 50, S 8, H B 351635, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: GRUPO SASS-LI FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 100, S 8, H GR 39996, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-18
Empresa: GRUPO SASS-LI FACILITY SERVICES SL
Nuevo Socio Único
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 100, S 8, H GR 39996, I/A 5 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-18
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33884 , F 205, S 8, H B 234617, I/A 6 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-08
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35237 , F 117, S 8, H B 260670, I/A 7 (05/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39704 , F 50, S 8, H B 351635, I/A 3 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08
Administrador Unico
- Movilla Alonso Jesus Serviliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35237 , F 116, S 8, H B 260670, I/A 6 (14/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO
Mostramos los datos de MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOVILLA ALONSO JESUS SERVILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos