MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
Informe ejecutivo de MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYU-PEREZ RUMBAO SA | Apoderado Solidario | 13/03/2024 | |
BETULA CARS SL | Apoderado Solidario | 25/08/2020 | |
HYUPERSA SANTIAGO SL | Apoderado Solidario | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
Empresa: HYU-PEREZ RUMBAO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Dominguez Diaz Gumersindo
- Garcia Losada Antonio- Jose
- Mouronte Sanchez Guillermo
- Rial Cebreiro Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 174, S 8, H OR 7874, I/A 23 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-32
Empresa: BETULA CARS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Lopez Lamas Jose Manuel
- Mouronte Sanchez Guillermo
- Salgado Moure Alberto
- Soto Iglesias Susana
- Soto Soto Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 41, S 8, H OR 12835, I/A 27 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-32
Empresa: HYUPERSA SANTIAGO SL
Apoderado Solidario
- Gomez Coira Andres Ignacio
- Mouronte Sanchez Guillermo
- Perez Alvarez Juan Vidal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 155, S 8, H SC 48062, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-15
Información de MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO
Mostramos los datos de MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOURONTE SANCHEZ GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos