MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
Informe ejecutivo de MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTHENBERGER IBERIA SL | Consejero | 30/01/2014 | 20/07/2017 |
SUPER EGO TOOLS SL | Consejero | 30/01/2014 | 20/07/2017 |
ROTHENBERGER SA | Consejero | 05/02/2014 | 19/07/2017 |
VINCULACIONES DE MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 164, S 8, H BI 59154, I/A 11 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 171, S 8, H BI 59155, I/A 10 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 31, S 8, H BI 4764,A , I/ 75 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-48
Empresa: ROTHENBERGER SA
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Sainz De Diego Cesar
- Wilhelm Weber Ralf
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 29, S 8, H BI 4764,A , I/ 67 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-48
Empresa: SUPER EGO TOOLS SL
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Sainz De Diego Cesar
- Wilhelm Weber Ralf
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 162, S 8, H BI 59154, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Empresa: ROTHENBERGER IBERIA SL
Consejero
- Moulin Michel Daniel Louis
- Pikaza Ibarrondo Jose Ignacio
- Sainz De Diego Cesar
- Wilhelm Weber Ralf
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5238 , F 170, S 8, H BI 59155, I/A 6 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Información de MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS
Mostramos los datos de MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOULIN MICHEL DANIEL LOUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos