MOULAYES AJJAN BILAL
Informe ejecutivo de MOULAYES AJJAN BILAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOULAYES AJJAN BILAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVIAL TEXTIL SPAIN SL | Administrador Unico | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE MOULAYES AJJAN BILAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOULAYES AJJAN BILAL
Empresa: JOVIAL TEXTIL SPAIN SL
Administrador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10251, L 7533, F 82, S 8, H V 175156, I/A 5 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-46
Empresa: JOVIAL HOME TEXTIL SL
Liquidador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9414, L 6696, F 1, S 8, H V 146632, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-46
Empresa: JOVIAL HOME TEXTIL SL
Administrador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Liquidador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9414, L 6696, F 1, S 8, H V 146632, I/A 2 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-46
Empresa: JOVIAL TEXTIL SPAIN SL
Administrador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10251, L 7533, F 81, S 8, H V 175156, I/A 2 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-46
Empresa: JOVIAL TEXTIL SPAIN SL
Administrador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10251, L 7533, F 80, S 8, H V 175156, I/A 1 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-46
Empresa: JOVIAL HOME TEXTIL SL
Administrador Unico
- Moulayes Ajjan Bilal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9414, L 6696, F 1, S 8, H V 146632, I/A 1 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-46
Información de MOULAYES AJJAN BILAL
Mostramos los datos de MOULAYES AJJAN BILAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOULAYES AJJAN BILAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos