MOTES CASTEJON RAMON
Informe ejecutivo de MOTES CASTEJON RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOTES CASTEJON RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL | Apoderado Solidario | 02/03/2017 | 18/04/2018 |
AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL | Administrador Unico | 09/02/2015 | 23/02/2017 |
VINCULACIONES DE MOTES CASTEJON RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOTES CASTEJON RAMON
Empresa: AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL
Apoderado Solidario
- Motes Castejon Ramon
- Motes Hernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 48, S 8, H B 462825, I/A 5 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-08
Empresa: AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL
Apoderado Solidario
- Motes Castejon Ramon
- Motes Hernandez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 48, S 8, H B 462825, I/A 3 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Empresa: AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL
Administrador Unico
- Motes Castejon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 47, S 8, H B 462825, I/A 2 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: AQUAMAR LO MEJOR DEL MAR SL
Administrador Unico
- Motes Castejon Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44663 , F 47, S 8, H B 462825, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
Información de MOTES CASTEJON RAMON
Mostramos los datos de MOTES CASTEJON RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOTES CASTEJON RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos