MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
Informe ejecutivo de MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRAL INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2018 | 12/12/2023 |
INTEGRAL INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE SL | Apoderado Solidario | 04/06/2019 | 12/12/2023 |
INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2014 | 11/12/2023 |
INTERNATIONAL SCHOOL AT SOTOGRANDE SL | Apoderado Solidario | 02/12/2019 | 11/12/2023 |
LATAM EDUCATION HOLDINGS SL | Apoderado | 14/07/2021 | |
LATAM EDUCATION HOLDINGS SL | Apoderado | 05/12/2019 | 14/07/2021 |
VINCULACIONES DE MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
Apoderado Mancomunado
- Del Viso Martin Enrique
- Kearney James Alexander
- Ledermann Marc Jan
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- Slade Michael Timothy
Apoderado Solidario
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- PLAZAS ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41825 , F 75, S 8, H M 740823, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Apoderado Mancomunado
- Kearney James Alexander
- Ledermann Marc Jan
- Mota Perez Maria Del Consuelo
Apoderado Solidario
- Ballesteros Navarro Maria Carmen
- Castillero Navarrete Ana Rosa
- Mateo Vera Ana Belen
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- PLAZAS ABOGADOS SLP
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41737 , F 50, S 8, H M 739323, I/A 11 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: LATAM EDUCATION HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Buissinne Jacques
- Buissinne Jacques
- Fleming Keith Thomas
- Fleming Keith Thomas
- Gaveglio Jose Enrique Federico
- Gaveglio Jose Enrique Federico
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Ledermann Marc Jan
- Ledermann Marc Jan
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- Mota Perez Maria Del Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33453 , F 130, S 8, H M 597201, I/A 21 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-28
Empresa: LATAM EDUCATION HOLDINGS SL
Apoderado
- Benito Molina Maria Elena
- Benito Molina Maria Elena
- Buissinne Jacques
- Buissinne Jacques
- Da Costa Santos E Silva Goncalo Miguel
- Da Costa Santos E Silva Goncalo Miguel
- Da Costa Santos E Silva Goncalo Miguel
- De La Rosa De Prado Raul
- Fernandez Fernandez Luzdivina
- Fleming Keith Thomas
- Fleming Keith Thomas
- Gaveglio Jose Enrique Federico
- Gaveglio Jose Enrique Federico
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Heras Cuenca Miguel Angel
- Ledermann Marc Jan
- Ledermann Marc Jan
- Martin Garcia Roberto
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- Nsouli Nadim Marwan
- Nsouli Nadim Marwan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33453 , F 126, S 8, H M 597201, I/A 15 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Apoderado Solidario
- Ballesteros Navarro Maria Carmen
- Castillero Navarrete Ana Rosa
- Mateo Vera Ana Belen
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- PLAZAS ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2287 , F 56, S 8, H CA 8008, I/A 37 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-11
Apoderado Solidario
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- PLAZAS ABOGADOS SLP
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 3, S 8, H CA 38424, I/A 8 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-11
Apoderado Mancomunado
- Del Viso Martin Enrique
- Kearney James Alexander
- Morgan William Alexander
- Mota Perez Maria Del Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 1, S 8, H CA 38424, I/A 5 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-11
Apoderado Mancomunado
- Fairey Chad Christopher
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- Moxley Tracy Dawn
- Templeton Paul William
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 174, S 8, H CA 8008, I/A 23 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-11
Apoderado Mancomunado
- Charleson Christopher Thomas James
- Mota Perez Maria Del Consuelo
- O'brien George Milton
- Templeton Paul William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 174, S 8, H CA 8008, I/A 23 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-11
Información de MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO
Mostramos los datos de MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOTA PEREZ MARIA DEL CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos