MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRKA FARMACEUTICA SL | Apoderado | 07/10/2011 | 08/02/2013 |
REDDY PHARMA IBERIA SA | Apoderado Solidario | 22/06/2011 | |
REDDY PHARMA IBERIA SA | Apoderado | 22/06/2011 | |
REDDY PHARMA IBERIA SA | Secretario | 10/11/2010 | |
REDDY PHARMA IBERIA SA | Consejero | 10/11/2010 |
VINCULACIONES DE MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
Empresa: KRKA FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Mosquera Salas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 111, S 8, H M 507419, I/A 5 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: KRKA FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Mosquera Salas Jose Manuel
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28165 , F 110, S 8, H M 507419, I/A 2 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Empresa: REDDY PHARMA IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bono Landaluce Caridad
- Mosquera Salas Jose Manuel
Apoderado
- Mosquera Salas Jose Manuel
- Natu Sameer
- Thadani Navin Naraindas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26606 , F 188, S 8, H M 405652, I/A 11 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Empresa: REDDY PHARMA IBERIA SA
Consejero
- Mosquera Salas Jose Manuel
Secretario
- Mosquera Salas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26606 , F 187, S 8, H M 405652, I/A 10 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Información de MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSQUERA SALAS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos