MOSQUERA PARADA PEDRO
Informe ejecutivo de MOSQUERA PARADA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOSQUERA PARADA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROFORESTAL HAMOS SL | Administrador Unico | 25/06/2021 | 04/01/2022 |
GRUPO SANPECAMOS SL | Administrador Solidario | 24/01/2012 | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE MOSQUERA PARADA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSQUERA PARADA PEDRO
Empresa: AGROFORESTAL HAMOS SL
Administrador Unico
- Mosquera Parada Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755 , F 85, S 8, H C 60917, I/A 1 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-15
Empresa: GRUPO SANPECAMOS SL
Administrador Solidario
- Mosquera Parada Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29510 , F 173, S 8, H M 531104, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Empresa: GRUPO SANPECAMOS SL
Administrador Solidario
- Mosquera Parada Pedro
- Sancho Gonzalez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29510 , F 170, S 8, H M 531104, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Información de MOSQUERA PARADA PEDRO
Mostramos los datos de MOSQUERA PARADA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSQUERA PARADA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos