MOSQUERA ANGULO SAYIRA
Informe ejecutivo de MOSQUERA ANGULO SAYIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOSQUERA ANGULO SAYIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HNOS MARCANPRI SL | Apoderado | 05/12/2023 | |
SULABEL 2014 SL | Socio Unico | 21/11/2014 | |
SULABEL 2014 SL | Administrador Unico | 21/11/2014 | |
ANGULOSSAK SL | Socio Unico | 29/08/2014 | |
ANGULOSSAK SL | Administrador Unico | 29/08/2014 | |
PRISMA 2010 SL | Administrador Unico | 12/03/2010 |
VINCULACIONES DE MOSQUERA ANGULO SAYIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSQUERA ANGULO SAYIRA
Empresa: HNOS MARCANPRI SL
Apoderado
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10728, L 8008, F 179, S 8, H V 189652, I/A 3 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-46
Empresa: HNOS MARCANPRI SL
Administrador Unico
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10728, L 8008, F 179, S 8, H V 189652, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-46
Empresa: HNOS MARCANPRI SL
Administrador Unico
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10728, L 8008, F 179, S 8, H V 189652, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-46
Empresa: SULABEL 2014 SL
Administrador Unico
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9875, L 7157, F 194, S 8, H V 162295, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-46
Empresa: SULABEL 2014 SL
Socio Único
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9875, L 7157, F 194, S 8, H V 162295, I/A 1 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-46
Empresa: ANGULOSSAK SL
Administrador Unico
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9842, L 7124, F 128, S 8, H V 161181, I/A 1 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-46
Empresa: ANGULOSSAK SL
Socio Único
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9842, L 7124, F 128, S 8, H V 161181, I/A 1 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-46
Empresa: PRISMA 2010 SL
Administrador Unico
- Mosquera Angulo Sayira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9152, L 6435, F 57, S 8, H V 137814, I/A 1 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-46
Información de MOSQUERA ANGULO SAYIRA
Mostramos los datos de MOSQUERA ANGULO SAYIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSQUERA ANGULO SAYIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos