MOSOHA EYANG MARIA REYES
Informe ejecutivo de MOSOHA EYANG MARIA REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MOSOHA EYANG MARIA REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABARENT SL | Administrador Unico | 23/02/2017 | |
ABARENT SL | Socio Unico | 23/02/2017 | |
AGE MOTOR CANARIAS SL | Socio Unico | 08/05/2012 | |
GAYERTE AUTOMOCION SL | Socio Unico | 03/10/2011 | |
GAYERTE AUTOMOCION SL | Administrador Unico | 03/10/2011 | |
AUTOS AGE LAS PALMAS SL | Socio Unico | 03/10/2011 | |
AUTOS AGE LAS PALMAS SL | Administrador Unico | 03/10/2011 |
VINCULACIONES DE MOSOHA EYANG MARIA REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSOHA EYANG MARIA REYES
Empresa: ABARENT SL
Nuevo Socio Único
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 119, S 8, H GC 38193, I/A 4 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-35
Empresa: ABARENT SL
Administrador Unico
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 119, S 8, H GC 38193, I/A 3 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-35
Empresa: AGE MOTOR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 135, S 8, H GC 45661, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-35
Empresa: AGE MOTOR CANARIAS SL
Administrador Unico
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 133, S 8, H GC 45661, I/A 1 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-35
Empresa: AGE MOTOR CANARIAS SL
Socio Único
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 133, S 8, H GC 45661, I/A 1 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-35
Empresa: AUTOS AGE LAS PALMAS SL
Administrador Unico
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 84, S 8, H GC 44855, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Empresa: AUTOS AGE LAS PALMAS SL
Socio Único
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 84, S 8, H GC 44855, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Empresa: GAYERTE AUTOMOCION SL
Administrador Unico
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 79, S 8, H GC 44854, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Empresa: GAYERTE AUTOMOCION SL
Socio Único
- Mosoha Eyang Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2001 , F 79, S 8, H GC 44854, I/A 1 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Información de MOSOHA EYANG MARIA REYES
Mostramos los datos de MOSOHA EYANG MARIA REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSOHA EYANG MARIA REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos