MOSCATELLI ALESSANDRO
Informe ejecutivo de MOSCATELLI ALESSANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MOSCATELLI ALESSANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STELLA DI NEMI SL | Administrador Mancomunado | 29/07/2021 | 17/12/2023 |
ALESSANDRO MOSCATELLI SL | Socio Unico | 15/04/2021 | 03/01/2023 |
ALESSANDRO MOSCATELLI SL | Administrador Unico | 15/04/2021 | 03/01/2023 |
ALESSANDRO MOSCATELLI SL | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
VINCULACIONES DE MOSCATELLI ALESSANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOSCATELLI ALESSANDRO
Empresa: STELLA DI NEMI SL
Administrador Mancomunado
- Moscatelli Alessandro
- Motilla Castaño Abdon
- Moya Moreno Juan Angel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 799, F 113, S 8, H AB 28956, I/A 2 (17/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-02
Empresa: ALESSANDRO MOSCATELLI SL
Liquidador
- Moscatelli Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 105, S 8, H AB 28720, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-02
Empresa: ALESSANDRO MOSCATELLI SL
Administrador Unico
- Moscatelli Alessandro
Liquidador
- Moscatelli Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 105, S 8, H AB 28720, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-02
Empresa: STELLA DI NEMI SL
Administrador Mancomunado
- Moscatelli Alessandro
- Motilla Castaño Abdon
- Moya Moreno Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035, L 799, F 111, S 8, H AB 28956, I/A 1 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-02
Empresa: ALESSANDRO MOSCATELLI SL
Administrador Unico
- Moscatelli Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 104, S 8, H AB 28720, I/A 1 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-02
Empresa: ALESSANDRO MOSCATELLI SL
Socio Único
- Moscatelli Alessandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030, L 794, F 104, S 8, H AB 28720, I/A 1 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-02
Información de MOSCATELLI ALESSANDRO
Mostramos los datos de MOSCATELLI ALESSANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOSCATELLI ALESSANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos