MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS MINEROS E INGENIERIA SA | Apoderado | 24/05/2022 | |
NORFESA SL | Apoderado | 07/03/2022 | |
PENINSULAR DE CONTRATAS SA | Apoderado Solidario | 30/11/2009 | 01/02/2022 |
PENINSULAR DE CONTRATAS SA | Apoderado | 01/02/2022 | |
PENINSULAR DE CONTRATAS SA | Apoderado | 22/06/2020 |
VINCULACIONES DE MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
Empresa: PROYECTOS MINEROS E INGENIERIA SA
Apoderado
- Moruno Morillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 827 , F 171, S 8, H NA 4714, I/A 76 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-31
Empresa: NORFESA SL
Apoderado
- Moruno Morillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 63, S 8, H M 124642, I/A 25 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: PENINSULAR DE CONTRATAS SA
Apoderado Solidario
- Moruno Morillo Jose Antonio
Apoderado
- Moruno Morillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20698 , F 40, S 8, H M 74679, I/A 66 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Empresa: PENINSULAR DE CONTRATAS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Verduras Luis
- Arazo Quintero Antonio
- Arnedo Fernandez Eusebio
- Arnedo Fernandez Eusebio
- Berzosa Martinez Felix
- Bosques Sanchez Manuel Jesus
- Coque Diez Jose Antonio
- Fernandez Pintado Antonio
- Fernandez Pintado Antonio
- Fernandez Rodriguez Manuel Luis
- Garcia Beiro Manuel
- Garcia Gonzalez Julian
- Garcia Gonzalez Julian
- Garcia Rodriguez Celso Alberto
- Garcia Rodriguez Celso Alberto
- Gomez Rodulfo Martinez Jose Manuel
- Gomez Rodulfo Martinez Jose Manuel
- Hernandez Carrilero Carlos
- Hernandez Carrilero Carlos
- Hernando Arenas Carlos Javier
- Lopez Regueiro Jose Luis
- Lopez Regueiro Jose Luis
- Lopez Regueiro Jose Luis
- Lopez Regueiro Jose Luis
- Marchante Crespo Jose
- Martinez Diaz Manuel Amaro
- Martinez Diaz Manuel Amaro
- Montero Bermudez Elena
- Montero Bermudez Elena
- Moruno Morillo Jose Antonio
- Moruno Morillo Jose Antonio
- Nogueira Miguelsanz Luis
- Nogueira Miguelsanz Luis
- Perez Carral Lanusse Jose Angel
- Polo Botello Jose
- Triana Noriega Alfredo
- Triana Noriega Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20698 , F 39, S 8, H M 74679, I/A 64 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: PENINSULAR DE CONTRATAS SA
Apoderado Solidario
- Garcia Mata Fernando
- Lavin Mirones Cristobal
- Lopez Regueiro Jose Luis
- Moruno Morillo Jose Antonio
- Perez Carral Lanusse Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20698 , F 32, S 8, H M 74679, I/A 45 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Información de MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORUNO MORILLO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos