MORUECO SAN MARTIN DANIEL
Informe ejecutivo de MORUECO SAN MARTIN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MORUECO SAN MARTIN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUOMI NORT SL | Socio Unico | 18/06/2018 | 03/12/2021 |
INDUSTRIAS D M SA | Administrador Unico | 16/02/2010 | |
SUOMI NORT SL | Administrador Unico | 28/01/2010 |
VINCULACIONES DE MORUECO SAN MARTIN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORUECO SAN MARTIN DANIEL
Empresa: SUOMI NORT SL
Socio Único
- Morueco San Martin Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12616 , F 89, S 8, H M 201722, I/A 7 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: INDUSTRIAS D M SA
Administrador Unico
- Morueco San Martin Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 192, S 8, H M 22117, I/A 9 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: SUOMI NORT SL
Administrador Unico
- Morueco San Martin Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12616 , F 89, S 8, H M 201722, I/A 6 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Información de MORUECO SAN MARTIN DANIEL
Mostramos los datos de MORUECO SAN MARTIN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORUECO SAN MARTIN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos