MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTIZOLA SL | Socio Unico | 05/09/2012 | 15/06/2021 |
JOPHA MORT 06 SL | Administrador Unico | 06/03/2014 | 25/01/2021 |
DISTRIBUCIONES DE PARAFARMACIA RICLA SL | Apoderado | 22/12/2020 | |
FARMADENTAL 2008 SL | Administrador Unico | 09/01/2009 | 18/09/2020 |
TOMSE TEAL SL | Administrador Unico | 14/05/2019 | |
ORTIZOLA SL | Administrador Unico | 05/09/2012 | 17/10/2014 |
FARMA-TOR SL | Administrador Unico | 07/03/2014 | |
JOPHA MORT 06 SL | Administrador Solidario | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
Empresa: JOPHA MORT 06 SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4039 , F 122, S 8, H Z 56589, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-50
Apoderado
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3437 , F 111, S 8, H Z 42121, I/A 4 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-50
Empresa: FARMADENTAL 2008 SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3681 , F 157, S 8, H Z 47889, I/A 2 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-50
Empresa: TOMSE TEAL SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 83, S 8, H Z 39168, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-50
Empresa: ORTIZOLA SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3918 , F 123, S 8, H Z 53510, I/A 5 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-50
Empresa: FARMA-TOR SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 27, S 8, H Z 13752, I/A B (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-50
Empresa: JOPHA MORT 06 SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38873 , F 214, S 8, H B 330481, I/A 4 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: JOPHA MORT 06 SL
Administrador Solidario
- Morte Oliver Jose Ignacio
- Polo Pujol Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38873 , F 214, S 8, H B 330481, I/A 4 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
Empresa: ORTIZOLA SL
Administrador Unico
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3918 , F 123, S 8, H Z 53510, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-50
Empresa: ORTIZOLA SL
Nuevo Socio Único
- Morte Oliver Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3918 , F 123, S 8, H Z 53510, I/A 3 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-50
VER MAS ACTOS
Información de MORTE OLIVER JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de MORTE OLIVER JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORTE OLIVER JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos