MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
Informe ejecutivo de MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTICALSENS SL | Consejero | 07/02/2024 | |
OPTICALSENS SL | Consejero Delegado | 07/02/2024 | |
TRL PLUS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2023 | |
TRL PLUS SL | Consejero Delegado | 26/10/2021 | |
TRL PLUS SL | Presidente | 26/10/2021 | |
TRL PLUS SL | Consejero | 26/10/2021 | |
TRANSKRIPTORIUM AI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2021 | |
TRANSKRIPTORIUM AI SL | Consejero | 10/02/2021 | |
ERITIS SICUT ROBOT TECNOLOGICA SL | Secretario | 16/06/2016 | |
ERITIS SICUT ROBOT TECNOLOGICA SL | Consejero | 16/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
Empresa: OPTICALSENS SL
Consejero Delegado
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Consejero
- Hernandez Contreras Jordi
- Martinez Mañez Ramon
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Rodriguez Nuevalos Silvia
- Saez Cases Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11509, L 8787, F 171, S 8, H V 216000, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-46
Empresa: SENSING TOOLS SL
Administrador Unico
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11328, L 8606, F 87, S 8, H V 209505, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-46
Empresa: SENSING TOOLS SL
Administrador Unico
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11328, L 8606, F 86, S 8, H V 209505, I/A 1 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-46
Empresa: TRL PLUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Cordeiro Lisardo
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 87, S 8, H V 200962, I/A 4 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-46
Empresa: TRL PLUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Hierro Sebastian Ignacio
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 87, S 8, H V 200962, I/A 4 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-46
Empresa: TRL PLUS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Hierro Sebastian Ignacio
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 83, S 8, H V 200962, I/A 2 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: TRL PLUS SL
Consejero Delegado
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Consejero
- Cabrera Echevarria Alvaro Miguel
- Fernandez Cordeiro Lisardo
- Glod Nuñez Thais Maria
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Rull Cullen Miguel
Presidente
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 83, S 8, H V 200962, I/A 1 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-46
Empresa: TRANSKRIPTORIUM AI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Sanchez Peiro Joan Andreu
- Vidal Ruiz Enrique
Consejero
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Sanchez Peiro Joan Andreu
- Vidal Ruiz Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10936, L 8214, F 39, S 8, H V 196538, I/A 1 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-46
Empresa: ERITIS SICUT ROBOT TECNOLOGICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Cordeiro Lisardo
- Fernandez Marin Marcos
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Riera Lopez Jose Vicente
- Vegara Meseguer Francisco
Presidente
Secretario
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10139, L 7421, F 62, S 8, H V 171340, I/A 1 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-46
Empresa: ABCARQUITECTURA MODULAR SL
Apoderado Solidario
- Morro Gonzalez Luis Antonio
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Apoderado
- Morro Gonzalez Luis Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 143, S 8, H V 38175, I/A 41 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
VER MAS ACTOS
Información de MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO
Mostramos los datos de MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORRO GONZALEZ LUIS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos