MORRO BENNASAR JUAN
Informe ejecutivo de MORRO BENNASAR JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORRO BENNASAR JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUEX SA | Consejero | 02/01/2009 | 15/10/2013 |
TUEX SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2012 | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE MORRO BENNASAR JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORRO BENNASAR JUAN
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bennasar Sastre Francisca
- Ferrer Bisquerra Antonio
- Morro Bennasar Antonia
- Morro Bennasar Juan
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 182, S 8, H PM 5655, I/A 16 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Morro Bennasar Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 181, S 8, H PM 5655, I/A 14 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 181, S 8, H PM 5655, I/A 12 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-07
Información de MORRO BENNASAR JUAN
Mostramos los datos de MORRO BENNASAR JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORRO BENNASAR JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos