MORRO BENNASAR JOAN
Informe ejecutivo de MORRO BENNASAR JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORRO BENNASAR JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUEX SA | Secretario | 10/07/2024 | |
TUEX SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/07/2024 | |
TUEX SA | Consejero | 10/07/2024 |
VINCULACIONES DE MORRO BENNASAR JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORRO BENNASAR JOAN
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañon Tomas Raul
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Puigserver Bennassar Jordi Lluis
Consejero
- Bañon Tomas Raul
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Puigserver Bennassar Jordi Lluis
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 5655, I/A 21 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 5655, I/A 21 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 225, S 8, H PM 5655, I/A 19 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Consejero
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 225, S 8, H PM 5655, I/A 19 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Consejero
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 225, S 8, H PM 5655, I/A 18 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Consejero
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 225, S 8, H PM 5655, I/A 18 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Consejero
- Bañon Tomas Raul
- Bennassar Sastre Francisca
- Bennassar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Joan
- Morro Bennassar Antonia
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 182, S 8, H PM 5655, I/A 17 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bennasar Sastre Francisca
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Antonia
- Morro Bennasar Joan
Consejero
- Bennasar Sastre Francisca
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Antonia
- Morro Bennasar Joan
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 182, S 8, H PM 5655, I/A 17 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-07
Empresa: TUEX SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bennasar Sastre Francisca
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Antonia
- Morro Bennasar Joan
Consejero
- Bennasar Sastre Francisca
- Bennasar Sastre Jaime
- Morro Bennasar Antonia
- Morro Bennasar Joan
Presidente
Secretario
- Morro Bennasar Joan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 182, S 8, H PM 5655, I/A 16 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-07
Información de MORRO BENNASAR JOAN
Mostramos los datos de MORRO BENNASAR JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORRO BENNASAR JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos