MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMR CASTING ALLOYS SL | Socio Unico | 28/02/2019 | |
AMR CASTING ALLOYS SL | Administrador Unico | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
Empresa: AMR CASTING ALLOYS SL
Administrador Unico
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 55, S 8, H NA 38494, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Empresa: AMR CASTING ALLOYS SL
Socio Único
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1935 , F 55, S 8, H NA 38494, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-31
Empresa: EURO ALLOYS SL
Liquidador Unico
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 71, S 8, H NA 22323, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-31
Empresa: EURO ALLOYS SL
Administrador Unico
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Liquidador Unico
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 71, S 8, H NA 22323, I/A 10 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-31
Empresa: IMAG ARBIZU SL
Administrador Mancomunado
- Goñi Usabiaga Iñigo
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 114, S 8, H NA 26515, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-31
Empresa: IPARMEKA SL
Administrador Solidario
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 124, S 8, H NA 26516, I/A 3 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-31
Empresa: EURO ALLOYS SL
Apoderado
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 70, S 8, H NA 22323, I/A 6 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-31
Empresa: EURO ALLOYS SL
Administrador Unico
- Morras Ruiz De Villalba Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113 , F 69, S 8, H NA 22323, I/A 5 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-31
Información de MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA
Mostramos los datos de MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORRAS RUIZ DE VILLALBA ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos