MOROZOVA SVETLANA
Informe ejecutivo de MOROZOVA SVETLANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOROZOVA SVETLANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFESIONALES INMOBILIARIOS DE CANARIAS SL | Socio Unico | 09/01/2017 | |
PROFESIONALES INMOBILIARIOS DE CANARIAS SL | Administrador Unico | 09/01/2017 | |
PROSERVICES & EXCURSIONES CANARIAS SL | Administrador Unico | 28/01/2011 |
VINCULACIONES DE MOROZOVA SVETLANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOROZOVA SVETLANA
Administrador Unico
- Morozova Svetlana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 65, S 8, H TF 58315, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-38
Socio Único
- Morozova Svetlana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 65, S 8, H TF 58315, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-38
Empresa: PROSERVICES & EXCURSIONS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Morozova Svetlana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 183, S 8, H TF 48222, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-38
Administrador Unico
- Morozova Svetlana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171 , F 182, S 8, H TF 48222, I/A 1 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-38
Información de MOROZOVA SVETLANA
Mostramos los datos de MOROZOVA SVETLANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOROZOVA SVETLANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos