MORON HODGE SILVIA
Informe ejecutivo de MORON HODGE SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORON HODGE SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIANTO INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2020 | |
RIANTO INVERSIONES SL | Secretario | 30/01/2017 | |
RIANTO INVERSIONES SL | Consejero | 30/01/2017 |
VINCULACIONES DE MORON HODGE SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORON HODGE SILVIA
Empresa: INTRAME REPUESTOS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Moron Hodge Marina
- Moron Hodge Raquel
- Moron Hodge Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 126, S 8, H M 167513, I/A 15 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: RIANTO INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hodge Woodcroft Rita Allison
- Moron Hodge Marina
- Moron Hodge Raquel
- Moron Hodge Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24458 , F 54, S 8, H M 439986, I/A 4 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: RIANTO INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Moron Hodge Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24458 , F 54, S 8, H M 439986, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: INTRAME REPUESTOS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Moron Hodge Marina
- Moron Hodge Raquel
- Moron Hodge Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 125, S 8, H M 167513, I/A 14 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-28
Información de MORON HODGE SILVIA
Mostramos los datos de MORON HODGE SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORON HODGE SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos