MORO MARTINEZ ANA
Informe ejecutivo de MORO MARTINEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MORO MARTINEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIS MONT CARO SL | Liquidador | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
TEMPS DE NEU SL | Administrador Unico | 02/03/2020 | 21/09/2020 |
ACEITES NATURALES DEL SUR SL | Secretario | 04/07/2016 | 11/03/2020 |
ACEITES NATURALES DEL SUR SL | Consejero | 04/07/2016 | 11/03/2020 |
L'OLI MILLOR SL | Administrador Unico | 28/02/2019 | 27/02/2020 |
OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL | Liquidador | 16/01/2020 | 16/01/2020 |
OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL | Administrador Unico | 01/02/2016 | 16/01/2020 |
OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL | Socio Unico | 01/02/2016 | 16/01/2020 |
VINCULACIONES DE MORO MARTINEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORO MARTINEZ ANA
Empresa: OLIS MONT CARO SL
Liquidador
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 144, S 8, H T 52434, I/A 2 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-43
Empresa: TEMPS DE NEU SL
Administrador Unico
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5745, L 4652, F 44, S 8, H MA145911, I/A 5 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-29
Empresa: ACEITES NATURALES DEL SUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cano Jimenez Antonio Luis
- Moro Martinez Ana
- Moro Martinez Pablo
Presidente
Secretario
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 13, S 8, H J 17602, I/A 13 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-23
Empresa: TEMPS DE NEU SL
Administrador Unico
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5745, L 4652, F 44, S 8, H MA145911, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-29
Empresa: L'OLI MILLOR SL
Administrador Unico
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46777 , F 32, S 8, H B 530565, I/A 2 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL
Liquidador
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473, L 1035, F 144, S 8, H CS 30071, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-12
Empresa: OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL
Administrador Unico
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473, L 1035, F 144, S 8, H CS 30071, I/A 4 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-12
Empresa: L'OLI MILLOR SL
Administrador Unico
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46777 , F 30, S 8, H B 530565, I/A 1 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Empresa: ACEITES NATURALES DEL SUR SL
Consejero
- Cano Jimenez Antonio Luis
- Moro Martinez Ana
- Moro Martinez Pablo
Presidente
Secretario
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 11, S 8, H J 17602, I/A 8 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-23
Empresa: OLIS ECOLOGICS DE CASTELLO SL
Nuevo Socio Único
- Moro Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473, L 1035, F 144, S 8, H CS 30071, I/A 3 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-12
VER MAS ACTOS
Información de MORO MARTINEZ ANA
Mostramos los datos de MORO MARTINEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORO MARTINEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos