MORLEY STEPHEN CHARLES
Informe ejecutivo de MORLEY STEPHEN CHARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORLEY STEPHEN CHARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAGEO ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 04/03/2009 | 22/03/2012 |
SELVIAC INTERNATIONAL SPAIN SL | Presidente | 14/04/2011 | |
SELVIAC INTERNATIONAL SPAIN SL | Consejero | 14/04/2011 | |
SELVIAC INTERNATIONAL SPAIN SL | Apoderado | 14/04/2011 | |
DIAGEO ESPAÑA SA | Presidente | 29/12/2010 | |
DIAGEO ESPAÑA SA | Consejero | 29/12/2010 | |
DIAGEO ESPAÑA SA | Apoderado | 29/12/2010 | |
DPR TREAT VENTURE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/03/2009 | 15/07/2010 |
DPR TREAT VENTURE SPAIN SA | Presidente | 15/07/2010 | |
DPR TREAT VENTURE SPAIN SA | Consejero | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE MORLEY STEPHEN CHARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORLEY STEPHEN CHARLES
Empresa: DIAGEO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arias Echeverria Gonzalo
- Arnaldo Palencia Ana Maria
- Arnaldo Palencia Ana Maria
- Corral Uribe Ignacio
- Corral Uribe Ignacio
- Garcia Alba Marta
- Gomez Mayordomo Ana Belen
- Lerma Garcia Maria Auxiliadora
- Lerma Garcia Maria Auxiliadora
- Morley Stephen Charles
- Noguero Bedate Virginia
- Noguero Bedate Virginia
- Sedano Martinez Jose
- Serrano Jose Antonio
Apoderado
- Arnaldo Palencia Ana Maria
- Blasco Marzal Beatriz
- Bonache Jose Antonio
- Cid Nieto Marcial
- Cordery Dudley Alan
- Corral Uribe Ignacio
- D'amecourt Jean
- De La Lastra Becker Anabel
- De Pablos Alvarez Sara
- Diaz Lobato Marta
- Fernandez Bobadilla Garcia Del Salto Manuel
- Fernandez Bobadilla Garcia Salto Manuel
- Fernandez Bobadilla Manuel
- Garcia Alba Marta
- Garcia Velazquez Maria Angeles
- Gomez Prieto Alberto
- Gomez Prieto Alberto
- Gonzalez Campo Agustin
- Gonzalez Campos Agustin
- Gonzalez Ramos Raquel
- Gordon Colin James
- Henche Garcia Julio
- Herrera Ottino Susana
- Lerma Garcia Maria Auxiliadora
- Marti Pons Joser
- Morencos Septiem Luis
- Morencos Septiem Luis
- Morencos Septiem Luis
- Noguero Bedate Virginia
- Perez Ferraro Maria Elena
- Perez-fontan Estefania Alberto
- Perez Tercero Antonio
- Pitarch Sospedra Felipe
- Ponton S Amercourt Jean Knowe Paul Marie
- Purchese Harvey
- Ripoll Espinosa Maria Isabel
- Sebastian Sancho
- Sedano Martinez Jose
- Sephard David Ian
- Serrano Jose Antonio
- Tonge Jeremy M
- Vazquez Manuel
- Villalobos Molina Gabriel
- Villalobos Molina Gabriel
- Villalobos Molina Gabriel
- Villalobos Molina Gabrielk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19349 , F 54, S 8, H M 69298, I/A 102 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Empresa: SELVIAC INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado
- Morley Stephen Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18794 , F 203, S 8, H M 327648, I/A 14 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Empresa: SELVIAC INTERNATIONAL SPAIN SL
Consejero
- Morley Stephen Charles
Presidente
- Morley Stephen Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18794 , F 203, S 8, H M 327648, I/A 14 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-28
Empresa: DIAGEO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Morley Stephen Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19349 , F 52, S 8, H M 69298, I/A 97 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: DIAGEO ESPAÑA SA
Consejero
- Morley Stephen Charles
Presidente
- Morley Stephen Charles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19349 , F 52, S 8, H M 69298, I/A 97 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Empresa: DPR TREAT VENTURE SPAIN SA
Consejero
- Campomanes Camino Marta
- Corral Uribe Ignacio
- Morley Stephen Charles
- Rajagopal Ravi
Presidente
- Morley Stephen Charles
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13117 , F 172, S 8, H M 212031, I/A 45 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-28
Empresa: DPR TREAT VENTURE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13117 , F 170, S 8, H M 212031, I/A 42 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Empresa: DIAGEO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19349 , F 49, S 8, H M 69298, I/A 92 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Información de MORLEY STEPHEN CHARLES
Mostramos los datos de MORLEY STEPHEN CHARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORLEY STEPHEN CHARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos