MORILLO MORILLO LUISA MARIA
Informe ejecutivo de MORILLO MORILLO LUISA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORILLO MORILLO LUISA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUCTIVA SA | Apoderado | 27/06/2024 | |
ART VITORIA CENTRO GINECOLOGICO DE REPRODUCCION SL | Apoderado Solidario | 30/08/2023 | |
ART BURGOS CENTRO GINECOLOGICO DE REPRODUCCION SL | Apoderado Solidario | 28/07/2023 | |
CEGIRA HUELVA SL | Apoderado Solidario | 20/02/2023 | |
CEGIRA HUELVA SL | Consejero | 20/02/2023 | |
CEGIRA HUELVA SL | Secretario | 20/02/2023 | |
CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL | Apoderado | 27/04/2021 | |
CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL | Apoderado | 11/03/2021 | |
CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DE LA FERTILIDAD SL | Apoderado | 09/03/2021 | |
INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUCTIVA SA | Consejero | 17/02/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORILLO MORILLO LUISA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORILLO MORILLO LUISA MARIA
Apoderado
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 53294, I/A 29 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-46
Apoderado Solidario
- De Pablo Franco Jose Luis
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 8, S 8, H VI 15843, I/A 5 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-01
Apoderado Solidario
- De Pablo Franco Jose Luis
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 811, L 602, F 127, S 8, H BU 17944, I/A 4 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-09
Empresa: CEGIRA HUELVA SL
Apoderado Solidario
- Alberto Naveda Bra
- Jimenez Gomez Alvaro
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 98, S 8, H H 9833, I/A 6 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
Empresa: CEGIRA HUELVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alberto Naveda Bra
- Carbone Adriano
- Morillo Morillo Luisa Maria
Presidente
Secretario
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 97, S 8, H H 9833, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-21
Empresa: CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL
Apoderado
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 148, S 8, H SE 85670, I/A 10 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-41
Empresa: CEIFER BIOBANCO SEVILLA SL
Apoderado
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214 , F 146, S 8, H SE 85670, I/A 8 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Apoderado
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 144, S 8, H GR 4675, I/A 13 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-18
Apoderado
- Morillo Morillo Luisa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421, L 7702, F 179, S 8, H V 53294, I/A 21 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Consejero Delegado
Consejero
- Carbone Adriano
- Morillo Morillo Luisa Maria
- Neumann Markus Joachim
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10421, L 7702, F 179, S 8, H V 53294, I/A 20 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
VER MAS ACTOS
Información de MORILLO MORILLO LUISA MARIA
Mostramos los datos de MORILLO MORILLO LUISA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORILLO MORILLO LUISA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos