MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
Informe ejecutivo de MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTO ALMANZORA CARBURANTES SA | Administrador Unico | 30/12/2021 | |
DESCANSO INDALO SL | Socio Unico | 25/02/2021 | |
DESCANSO INDALO SL | Administrador Unico | 25/02/2021 | |
ANTAS GAS SL | Administrador Unico | 11/06/2020 | |
SPORT RAID TEAM SL | Administrador Unico | 17/04/2018 | |
RUTA 40 MOTOR TRADE SA | Administrador Unico | 14/11/2017 | |
CERCOM TRADING SA | Administrador Unico | 27/07/2017 |
VINCULACIONES DE MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
Empresa: ALTO ALMANZORA CARBURANTES SA
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 120, S 8, H AL 51914, I/A 3 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-04
Empresa: DESCANSO INDALO SL
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 91, S 8, H AL 53018, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-04
Empresa: DESCANSO INDALO SL
Socio Único
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2106 , F 91, S 8, H AL 53018, I/A 1 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-04
Empresa: ANTAS GAS SL
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 100, S 8, H AL 7694, I/A 5 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-04
Empresa: SPORT RAID TEAM SL
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1668 , F 142, S 8, H AL 43486, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-04
Empresa: RUTA 40 MOTOR TRADE SA
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 20, S 8, H AL 44126, I/A 4 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-04
Empresa: CERCOM TRADING SA
Administrador Unico
- Morillo Del Rio Liliana Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736 , F 136, S 8, H AL 44972, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-04
Información de MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA
Mostramos los datos de MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORILLO DEL RIO LILIANA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos